PERSONALITY SP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Francisco Guerrero, 7
Código Postal 28706
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PERSONALITY SP SL
CIF B86389863
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Educación deportiva y recreativa
Fecha de Constitución 02/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PERSONALITY SP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERSONALITY SP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Choya Serna Ramiro | Liquidador | 30/07/2020 | 30/07/2020 |
Choya Serna Ramiro | Administrador Unico | 16/01/2014 | 30/07/2020 |
Choya Serna Daniel | Administrador Unico | 08/05/2012 | 16/01/2014 |
Choya Serna Ramiro | Administrador Unico | 07/02/2012 | 08/05/2012 |
ACTOS BORME DE PERSONALITY SP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29605 , F 115, S 8, H M 532766, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29605 , F 115, S 8, H M 532766, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29605 , F 115, S 8, H M 532766, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29605 , F 115, S 8, H M 532766, I/A 4 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29605 , F 115, S 8, H M 532766, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29605 , F 115, S 8, H M 532766, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29605 , F 114, S 8, H M 532766, I/A 2 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29605 , F 114, S 8, H M 532766, I/A 2 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29605 , F 111, S 8, H M 532766, I/A 1 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Dirección:C/ FRANCISCO GUERRERO 7 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Comienzo de operaciones:02/02/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE RECREO, CULTURALES Y DE OCIO..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29605 , F 111, S 8, H M 532766, I/A 1 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28