PERSONAL CONTENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Almogavers, 165
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PERSONAL CONTENTS SL
CIF B65850851
Capital Social 53101.04 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 27/07/2012
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente NOVICELL ES BUSINESS ONLINE SL
VINCULACIONES DE PERSONAL CONTENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERSONAL CONTENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALABABALA SL | Consejero | 21/09/2012 | 19/12/2014 |
ALABABALA SL | Consejero Delegado | 21/09/2012 | 19/12/2014 |
Benitez Mulet Leandro Ernesto | REPR.143 RRM | 21/09/2012 | 19/12/2014 |
DISRUPTIVE INVESTMENTS SL | Consejero | 21/09/2012 | 19/12/2014 |
Fernandez Cela Amelia | REPR.143 RRM | 21/09/2012 | 19/12/2014 |
Karine Estelle Rochou | Secretario No Consejero | 21/09/2012 | 19/12/2014 |
NOVICELL ES BUSINESS ONLINE SL | Presidente | 21/09/2012 | 19/12/2014 |
NOVICELL ES BUSINESS ONLINE SL | Consejero | 21/09/2012 | 19/12/2014 |
Vallecillo Gutierrez Jose Carlos | REPR.143 RRM | 21/09/2012 | 19/12/2014 |
VIGA VENTURES SL | Consejero | 21/09/2012 | 19/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PERSONAL CONTENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43368 , F 143, S 8, H B 426787, I/A 3 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-08
- JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 678/2014, AUTO FIRME DE FECHA 29/09/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43368 , F 143, S 8, H B 426787, I/A 3 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-08
Capital Anterior: | 50.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.101,04 | Euros |
Capital Actual: | 53.101,04 | Euros |
Porcentaje: | 6,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43368 , F 142, S 8, H B 426787, I/A 2 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43368 , F 139, S 8, H B 426787, I/A 1 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-08
Dirección:CL ALMOGAVERS Num.165 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:27/07/12
Capital:50.000,00 Euros
Objeto social:LA CREACION Y EXPLOTACION DE UNA PLATAFORMA DE VENTA ON LINE DE CUENTOS PERSONALIZADOS, ASI COMO LA CREACION DE CONTENIDOS PERSONALIZADOS DE DICHA PLATAFORMA EN VARIOS FORMATOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43368 , F 139, S 8, H B 426787, I/A 1 (21/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-192-08