PERSIPLAST SA - EXTINGUIDA
Dirección social PG IND.CONGOST,C/CAMI VELL DE VIC Num.12
Municipio Les Franqueses del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social PERSIPLAST SA
CIF A08661530
Capital Social 60800.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Página Web www.persiplast.net
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PERSIPLAST SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERSIPLAST SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Mon Jorge | Administrador Unico | 20/02/2014 | 02/07/2019 |
Martinez Mon Jorge | Liquidador | 02/07/2019 | 02/07/2019 |
Martinez Mon Jorge | Administrador Unico | 20/04/2009 | 20/02/2014 |
Cabuti Plademunt Angel | Apoderado | 21/05/2009 | |
Nerin Abad Santiago | Apoderado | 21/05/2009 | |
Garcia Vives Maria Concepcion | Administrador Unico | 20/04/2009 |
ACTOS BORME DE PERSIPLAST SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41159 , F 92, S 8, H B 85525, I/A 18 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41159 , F 92, S 8, H B 85525, I/A 18 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41159 , F 92, S 8, H B 85525, I/A 18 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 28: DURACION DE CARGOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41159 , F 92, S 8, H B 85525, I/A 17 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Capital Anterior: | 180.800,00 | Euros |
Disminución de capital | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 66,37 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41159 , F 92, S 8, H B 85525, I/A 17 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41159 , F 92, S 8, H B 85525, I/A 17 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-08
- PG IND.CONGOST,C/CAMI VELL DE VIC Num.12 (FRANQUESES DEL VALLES (LES))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41159 , F 92, S 8, H B 85525, I/A 16 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41159 , F 91, S 8, H B 85525, I/A 15 (21/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-102-08