NORVIK SECURITY SERVICES SL - EN SITUACION CONCURSAL
Dirección social Calle Tomas Redondo, 2
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social NORVIK SECURITY SERVICES SL
CIF B82906058
Capital Social 7934522.0 Euros
Actividad Servicios de sistemas de seguridad
Página Web www.seguriber.com
Nombres Anteriores
- INV VIGILANCIA SL
- ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SL
- ROBERTO BERMEJO GARCIA SEGURIDAD SL
- PERSEUS SECURITY SL
- SEGURIBER SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Soriano Ibañez Francisco Jesus
Propietario RIVIERAHUS SPANIA SL
Auditor DELEYTAX AUDITORES SLP
ORGANIGRAMA DE NORVIK SECURITY SERVICES SL
VINCULACIONES DE NORVIK SECURITY SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE NORVIK SECURITY SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Luque Urbano | Administrador Concursal | 04/03/2024 | |
DELEYTAX AUDITORES SLP | Auditor | 22/05/2023 | |
RIVIERAHUS SPANIA SL | Socio Unico | 03/05/2023 | |
Soriano Ibañez Francisco Jesus | Administrador Unico | 03/05/2023 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 04/02/2020 | |
MGI AUDICON & PARTNERS SLP | Auditor | 11/12/2018 |
ACTOS BORME DE NORVIK SECURITY SERVICES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NORVIK SECURITY SERVICES SL
Nif:B82906058
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Jimenez Luque Urbano
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:20/02/2024
Número Procedimiento Concursal:652/2023
Datos Registrales:
Tomo:
37331
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
8-274384
Inscripción:
132
Fecha Inscripción04/03/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37331 , F 144, S 8, H M 274384, I/A 132 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NORVIK SECURITY SERVICES SL
Nif:B82906058
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:11/01/2024
Número Procedimiento Concursal:652/2023
Datos Registrales:
Tomo:
37331
Libro:
0
Folio:
144
Hoja:
8-274384
Inscripción:
132
Fecha Inscripción04/03/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37331 , F 144, S 8, H M 274384, I/A 132 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NORVIK SECURITY SERVICES SL
Nif:B82906058
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:11/01/2024
Número Procedimiento Concursal:652/2023
Datos Registrales:
Tomo:
37331
Libro:
0
Folio:
143
Hoja:
8-274384
Inscripción:
A
Fecha Inscripción02/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37331 , F 143, S 8, H M 274384, I/A A (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NORVIK SECURITY SERVICES SL
Nif:B82906058
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:11/01/2024
Número Procedimiento Concursal:652/2023
Datos Registrales:
Tomo:
37331
Libro:
0
Folio:
143
Hoja:
8-274384
Inscripción:
A
Fecha Inscripción02/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37331 , F 143, S 8, H M 274384, I/A A (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:NORVIK SECURITY SERVICES SL
Nif:B82906058
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Parte Dispositiva:
Declaracion de concurso
Fecha de Resolución:11/01/2024
Número Procedimiento Concursal:652/2023
Datos Registrales:
Tomo:
37331
Libro:
0
Folio:
143
Hoja:
8-274384
Inscripción:
A
Fecha Inscripción02/02/2024
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37331 , F 143, S 8, H M 274384, I/A A (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37331 , F 142, S 8, H M 274384, I/A 131 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
- C/ TOMAS REDONDO - NUMERO 2,, PLANTA 5, NAVE 2 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37331 , F 142, S 8, H M 274384, I/A 130 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-28
- C/ JULIAN CAMARILLO 29 - EDIFICIO E2, 4ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37331 , F 142, S 8, H M 274384, I/A 129 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37331 , F 142, S 8, H M 274384, I/A 128 (10/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37331 , F 141, S 8, H M 274384, I/A 127 (22/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-99-28