PERSEO DIRECTORSHIP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Esquinza, 30
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PERSEO DIRECTORSHIP SL
CIF B87189940
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/01/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Slumpton Trading Ltd
VINCULACIONES DE PERSEO DIRECTORSHIP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERSEO DIRECTORSHIP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Administrador Unico | 23/01/2015 | 31/05/2021 |
Garcia-granero Gutierrez Maria Paz | Apoderado | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
Gomez Fructuoso Francisco | Representante | 23/01/2015 | 31/05/2021 |
Hernandez-gil Monedero Catalina Isabel | Apoderado | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
Lagoumakis Konstantinos | Liquidador | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
Monton Garcia De Viedma Alexandra Leticia | Apoderado | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
Slumpton Trading Ltd | Socio Unico | 10/04/2015 | 31/05/2021 |
Bogiatzis Vassilios | Apoderado | 20/10/2015 | 12/05/2017 |
Maris Nikolaos | Apoderado | 21/10/2015 | 12/05/2017 |
ACTOS BORME DE PERSEO DIRECTORSHIP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 184, S 8, H M 594359, I/A 7 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 184, S 8, H M 594359, I/A 7 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 184, S 8, H M 594359, I/A 7 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 184, S 8, H M 594359, I/A 7 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 184, S 8, H M 594359, I/A 6 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 184, S 8, H M 594359, I/A 5 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 184, S 8, H M 594359, I/A 4 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 183, S 8, H M 594359, I/A 3 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 183, S 8, H M 594359, I/A 2 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33017 , F 181, S 8, H M 594359, I/A 1 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28