PERK PRODUCCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pablo Picasso, 3
Código Postal 41620
Municipio Marchena
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social PERK PRODUCCIONES SL
CIF B91668632
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Fecha de Constitución 27/06/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PERK PRODUCCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERK PRODUCCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Baco Francisco Adrian | Administrador Solidario | 19/05/2015 | 14/06/2016 |
Jimenez Baco Francisco Adrian | Liquidador Solidario | 14/06/2016 | 14/06/2016 |
Melgarejo Cortes Antonio David | Administrador Solidario | 19/05/2015 | 14/06/2016 |
Melgarejo Cortes Antonio David | Liquidador Solidario | 14/06/2016 | 14/06/2016 |
Diaz Conejero David | Administrador Unico | 19/05/2015 |
ACTOS BORME DE PERK PRODUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 139, S 8, H SE 74919, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 139, S 8, H SE 74919, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 139, S 8, H SE 74919, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 139, S 8, H SE 74919, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 139, S 8, H SE 74919, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-41
- C/ PABLO PICASSO 3 (MARCHENA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 138, S 8, H SE 74919, I/A 3 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio.-. 9. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 138, S 8, H SE 74919, I/A 3 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 138, S 8, H SE 74919, I/A 3 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4723 , F 138, S 8, H SE 74919, I/A 3 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-41