PERITACION Y MEDIACION SANITARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Estrella Polar, 24
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PERITACION Y MEDIACION SANITARIA SL
CIF B86716099
Capital Social 3021.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 18/04/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PERITACION Y MEDIACION SANITARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERITACION Y MEDIACION SANITARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguado Galvez Felipe | Apoderado Mancomunado | 16/08/2013 | 27/08/2014 |
Aguado Galvez Felipe | Secretario | 20/05/2013 | 27/08/2014 |
Aguado Galvez Felipe | Consejero | 20/05/2013 | 27/08/2014 |
Gonzalez Iglesias Julio | Apoderado Mancomunado | 16/08/2013 | 27/08/2014 |
Gonzalez Iglesias Julio | Presidente | 20/05/2013 | 27/08/2014 |
Gonzalez Iglesias Julio | Consejero | 20/05/2013 | 27/08/2014 |
Gonzalez Iglesias Julio | Liquidador | 27/08/2014 | 27/08/2014 |
Nuñez Montero Gabriel Jesus | Apoderado Mancomunado | 16/08/2013 | 27/08/2014 |
Nuñez Montero Gabriel Jesus | Representante | 20/05/2013 | 27/08/2014 |
QUALITAS QUALITATIS SL | Consejero | 20/05/2013 | 27/08/2014 |
ACTOS BORME DE PERITACION Y MEDIACION SANITARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31019 , F 143, S 8, H M 558342, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31019 , F 143, S 8, H M 558342, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31019 , F 143, S 8, H M 558342, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31019 , F 143, S 8, H M 558342, I/A 3 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31019 , F 142, S 8, H M 558342, I/A 2 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-28
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31019 , F 140, S 8, H M 558342, I/A 1 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28
Dirección:C/ ESTRELLA POLAR 24 - BAJO C (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/04/13
Capital:3.021,00 Euros
Objeto social:LA PERITACION Y MEDIACION EN EL AMBITO SANITARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31019 , F 140, S 8, H M 558342, I/A 1 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28