PERGO CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PERGO CAPITAL SICAV
Capital Social 2.4E7 Euros
Fecha de Constitución 14/05/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Parente Dueña Antonio
VINCULACIONES DE PERGO CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERGO CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 14/05/2014 | 18/04/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 14/05/2014 | 18/04/2017 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 14/05/2014 | 18/04/2017 |
Claramunt Llopis Alejandro | Consejero | 14/05/2014 | 18/04/2017 |
Martin Nieto Agustin | Vicesecretario No Consejero | 14/05/2014 | 18/04/2017 |
Parente Dueña Antonio | Presidente | 14/05/2014 | 18/04/2017 |
Parente Dueña Antonio | Consejero Delegado | 14/05/2014 | 18/04/2017 |
Parente Dueña Antonio | Consejero | 14/05/2014 | 18/04/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 27/09/2016 | 18/04/2017 |
Ribes Rubio Antonia | Secretario | 14/05/2014 | 18/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PERGO CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 220, S 8, H M 559770, I/A 3 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
- La Sociedad ha sido dada de baja en el Registro de Sociedades de Inversión Colectiva el 17/03/2017, al haber quedado autorizada e inscrita en los Registros de la CNMV la absorción de la misma por el fondo denonimado "BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 220, S 8, H M 559770, I/A 3 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-28
- publicacion proyecto común de fusión de BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI, como fondo de inversión absorbente, y de AREOSO CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A., ARROYO /it INVERSIONES, SICAV S.A., ASES PATRIMONIAL, SICAV, S.A., ATAZAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.. BERING CAPITAL SICAV, S.A, GILLMAL CAPITAL SICAV, S.A., HAZAS DE INVERSIONES, SICAV S.A. INGODEL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 216, S 8, H M 559770, I/A 1m (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 218, S 8, H M 559770, I/A 2 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 218, S 8, H M 559770, I/A 2 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 216, S 8, H M 559770, I/A 1 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 29 (MADRID)
Comienzo de operaciones:14/05/14
Objeto social:Tiene por exclusivo objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos
Capital Suscrito:24.000.000,00 Euros
Desembolsado:24.000.000,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31103 , F 216, S 8, H M 559770, I/A 1 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-28