PERFUMISTAS DE GALICIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ D - PARCELA NUMERO 23. POLIGONO INDUSTRIAL EL
Municipio Carbajosa de la Sagrada
Provincia Salamanca
Razón Social PERFUMISTAS DE GALICIA SL
CIF B15662117
Capital Social 1000064.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 21/12/1998
Página Web www.neobel.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Recio Flemmich Juan Alberto
Propietario HERMANOS RECIO SL
Auditor GRUPO L & L SLP
VINCULACIONES DE PERFUMISTAS DE GALICIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERFUMISTAS DE GALICIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVAREZ Y ASOCIADOS SL | Auditor Suplente | 23/05/2009 | 29/10/2020 |
Garcia Mieres Julio | Auditor | 23/05/2009 | 29/10/2020 |
GRUPO L AND L SLP | Auditor | 03/12/2013 | 29/10/2020 |
GRUPO L & L SLP | Auditor | 11/10/2018 | 29/10/2020 |
HERMANOS RECIO SL | Socio Unico | 17/01/2020 | 29/10/2020 |
Recio Flemmich Javier Ernesto | Consejero | 29/02/2016 | 29/10/2020 |
Recio Flemmich Jorge Manuel | Secretario | 25/05/2009 | 29/10/2020 |
Recio Flemmich Jorge Manuel | Consejero | 29/02/2016 | 29/10/2020 |
Recio Flemmich Jorge Manuel | Apoderado | 29/02/2016 | 29/10/2020 |
Recio Flemmich Juan Alberto | Presidente | 15/10/2013 | 29/10/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PERFUMISTAS DE GALICIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 127, S 8, H SA 16238, I/A 5 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-37
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 127, S 8, H SA 16238, I/A 5 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-37
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 127, S 8, H SA 16238, I/A 4 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-37
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 126, S 8, H SA 16238, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-37
- C/ D - PARCELA NUMERO 23. POLIGONO INDUSTRIAL EL (CARBAJOSA DE LA SAGRADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 468 , F 126, S 8, H SA 16238, I/A 2 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-37
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 112, S 8, H SC 20692, I/A 19 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 273 , F 112, S 8, H SC 20692, I/A 18 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-15
- Refundición de los Estatutos Sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 198, S 8, H SC 20692, I/A 17 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 7. CAPITAL.- El capital social está fijado en UN MILLON SESENTA Y CUATRO EUROS -1.000.064,00 E-, representado por DIECISEIS MIL SEISCIENTAS CUARENTA -16.640- participaciones sociales de SESENTA EUROS CON DIEZ CENTIMOS -60,10 E- de valor nominal cada una de ella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 198, S 8, H SC 20692, I/A 17 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-15
Capital Anterior: | 1.000.084,14 | Euros |
Disminución de capital | 20,14 | Euros |
Capital Actual: | 1.000.064,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 53 , F 198, S 8, H SC 20692, I/A 17 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-15