PERFUMERIAS AQUA-LUNA SL - EXTINGUIDA
Municipio Torrejón de la Calzada
Provincia Madrid
Razón Social PERFUMERIAS AQUA-LUNA SL
CIF B85122711
Actividad Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/07/2007
Propietario VALLE DE CASTILNOVO SL
Auditor ADN GRAM AUDIT SLP
VINCULACIONES DE PERFUMERIAS AQUA-LUNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERFUMERIAS AQUA-LUNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADN GRAM AUDIT SLP | Auditor | 04/11/2010 | 30/11/2020 |
Gilarranz Estebaranz Gregorio | Representante | 30/11/2020 | 30/11/2020 |
Gilarranz Sanchez David | Apoderado | 22/04/2016 | 30/11/2020 |
Gilarranz Sanchez Gregorio | Apoderado Solidario | 17/02/2012 | 30/11/2020 |
Gilarranz Sanchez Gregorio | Apoderado | 30/11/2020 | |
Gilarranz Sanchez Sara | Apoderado | 30/11/2020 | |
VALLE DE CASTILNOVO SL | Socio Unico | 24/09/2015 | 30/11/2020 |
VALLE DE CASTILNOVO SL | Administrador Unico | 30/11/2020 | |
VALLE DE CASTILNOVO SL | Liquidador | 30/11/2020 | 30/11/2020 |
Gilarranz Sanchez Sara | Apoderado Solidario | 17/02/2012 | 22/04/2016 |
ACTOS BORME DE PERFUMERIAS AQUA-LUNA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 98, S 8, H M 438890, I/A 13 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 98, S 8, H M 438890, I/A 13 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 98, S 8, H M 438890, I/A 13 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 98, S 8, H M 438890, I/A 13 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 98, S 8, H M 438890, I/A 13 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 98, S 8, H M 438890, I/A 12 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 98, S 8, H M 438890, I/A 11 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 97, S 8, H M 438890, I/A 10 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 97, S 8, H M 438890, I/A 9 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24403 , F 97, S 8, H M 438890, I/A 8 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28