PERENCINAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bocangel, 6
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PERENCINAS SL
CIF B86096344
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 14/12/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PERENCINAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERENCINAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Encinas Antonio | Apoderado | 02/01/2018 | 03/03/2021 |
Perez Gonzalez Francisco Javier | Apoderado | 02/01/2018 | 03/03/2021 |
Perez Gonzalez Maria Pilar | Apoderado | 02/01/2018 | 03/03/2021 |
Perez Gonzalez Sonia | Liquidador | 03/03/2021 | 03/03/2021 |
Perez Gonzalez Sonia | Administrador Unico | 22/12/2010 | 03/03/2021 |
ACTOS BORME DE PERENCINAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 56, S 8, H M 510795, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 56, S 8, H M 510795, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 56, S 8, H M 510795, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 56, S 8, H M 510795, I/A 5 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 55, S 8, H M 510795, I/A 4 (02/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-7-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 55, S 8, H M 510795, I/A 3 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-28
- LA EXPLOTACION DE NEGOCIOS DE HOSTELERIA, TALES COMO BARES, RESTAURANTES, CAFETERIAS, PUBS, ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA, HOTELES, HOSTALES Y CASAS RURALES, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CATERING
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 54, S 8, H M 510795, I/A 2 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 53, S 8, H M 510795, I/A 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28
Dirección:C/ BOCANGEL 6 (MADRID)
Comienzo de operaciones:14/12/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:LA COMPRA, VENTA Y ARRENDAMIENTO EN GENERAL, DE TODA CLASE DE FINCAS, RUSTICAS Y URBANAS..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28361 , F 53, S 8, H M 510795, I/A 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-28