PERAPRIAR SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social PERAPRIAR SL
CIF B63085757
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/01/2003
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PERAPRIAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERAPRIAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferran Font Campalans | Administrador Mancomunado | 04/05/2020 | 03/11/2021 |
Ferran Font Campalans | Liquidador | 03/11/2021 | 03/11/2021 |
Pedro Crosas Serrallonga | Administrador Mancomunado | 04/05/2020 | 03/11/2021 |
Pedro Crosas Serrallonga | Administrador Unico | 04/05/2020 |
ACTOS BORME DE PERAPRIAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 137, S 8, H GI 44737, I/A 6 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 137, S 8, H GI 44737, I/A 6 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 137, S 8, H GI 44737, I/A 6 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 137, S 8, H GI 44737, I/A 6 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 137, S 8, H GI 44737, I/A 6 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-216-17
- La posesión de bienes y gestión de patrimonio propio de la Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 137, S 8, H GI 44737, I/A 5 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-17
- Modificado el Artículo 28 de los estatutos sociales en cuanto a la duración del cargo de administrador. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 137, S 8, H GI 44737, I/A 5 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 137, S 8, H GI 44737, I/A 5 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 137, S 8, H GI 44737, I/A 5 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-89-17
- La intermediación en la compraventa y alquileres de inmuebles y fincas en general y la prestación de toda clase de servicios relacionados con el sector inmobiliario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2614 , F 136, S 8, H GI 44737, I/A 4 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-17