PERALTA-GINES ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES EDIFICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Ntra Sra del Carmen, 5
Código Postal 50004
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social PERALTA-GINES ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES EDIFICACION SL
CIF B99240384
Capital Social 3500.0 Euros
Fecha de Constitución 12/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PERALTA-GINES ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES EDIFICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERALTA-GINES ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES EDIFICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gines Garcia Maria Jose Angeles | Apoderado | 21/04/2009 | 23/01/2019 |
Peralta Canudo Jose Luis | Administrador Unico | 21/04/2009 | 23/01/2019 |
Peralta Canudo Jose Luis | Liquidador | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
ACTOS BORME DE PERALTA-GINES ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES EDIFICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 186, S 8, H Z 48425, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 186, S 8, H Z 48425, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 186, S 8, H Z 48425, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 186, S 8, H Z 48425, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 186, S 8, H Z 48425, I/A 3 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 185, S 8, H Z 48425, I/A 2 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 184, S 8, H Z 48425, I/A 1 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-50
Dirección:PLAZA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 5 3º IZ (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:12/03/09
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de asesoramiento e intermediación en la gestión, promoción, construcción, mantenimiento y conservación de edificios, y demás bienes inmuebles; gerencia de construcción; gestión de comunidades y cooperativas; estudios de gestión de residuos y de impacto medioambiental y est
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 184, S 8, H Z 48425, I/A 1 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-50