PERABA SA - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA VILLAFRANCO-BALBOA Km 1,5 - NUCLEO DE VILLAFR
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Razón Social PERABA SA
CIF A28378768
Actividad Otras explotaciones de ganado
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO EMPRESARIAL CONESA SL
Propietario Sociedad Gestora De Activos Productivos E Inmobili
VINCULACIONES DE PERABA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PERABA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL CONESA SL | Administrador Unico | 06/02/2015 | 16/06/2016 |
Sociedad Gestora De Activos Productivos E Inmobili | Socio Unico | 06/02/2015 | 16/06/2016 |
Vazquez Calleja Rogelio | Representante | 06/02/2015 | 16/06/2016 |
Aguas Solo De Zaldivar Juan Manuel | Apoderado | 06/02/2015 | |
Alvarez De Toledo Y Urquijo Alonso | Secretario | 23/11/2010 | 06/02/2015 |
Alvarez De Toledo Y Urquijo Alonso | Consejero Delegado | 23/11/2010 | 06/02/2015 |
Alvarez De Toledo Y Urquijo Alonso | Consejero | 23/11/2010 | 06/02/2015 |
Alvarez De Toledo Y Urquijo Isabel | Consejero | 23/11/2010 | 06/02/2015 |
Alvarez De Toledo Y Urquijo Maria Del Dulce Nombre | Presidente | 23/11/2010 | 06/02/2015 |
Alvarez De Toledo Y Urquijo Maria Del Dulce Nombre | Consejero | 23/11/2010 | 06/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PERABA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 33, S 8, H BA 26400, I/A 4 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-06
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 33, S 8, H BA 26400, I/A 4 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 40. Cierre del Ejercicio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 33, S 8, H BA 26400, I/A 3 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-06
- CTRA VILLAFRANCO-BALBOA Km 1,5 - NUCLEO DE VILLAFR (BADAJOZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 33, S 8, H BA 26400, I/A 2 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 33, S 8, H BA 26400, I/A 2 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5762 , F 148, S 8, H M 94298, I/A 15 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5762 , F 147, S 8, H M 94298, I/A 14 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5762 , F 147, S 8, H M 94298, I/A 13 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5762 , F 147, S 8, H M 94298, I/A 13 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5762 , F 147, S 8, H M 94298, I/A 13 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-28