PEPE INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MAR MEDITERRANEO 70 - SANTA PONSA, POLIGONO SON
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social PEPE INVESTMENTS SL
CIF B57073686
Capital Social 1780000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PEPE INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEPE INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Wusten Birgit | Apoderado | 26/04/2022 | |
Zins Birgit | Administrador Unico | 11/03/2021 | 26/04/2022 |
Zins Birgit | Liquidador | 26/04/2022 | 26/04/2022 |
Zins Wilhelm-jakob | Apoderado | 23/04/2021 | 26/04/2022 |
CASA INVESTMENTS SA | Administrador Unico | 24/08/2015 | 11/03/2021 |
Di Nunno Valeria | Administrador Unico | 10/01/2013 | 24/08/2015 |
Zins Wilhelm | Administrador Unico | 10/01/2013 |
ACTOS BORME DE PEPE INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 154, S 8, H PM 38008, I/A 9 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 154, S 8, H PM 38008, I/A 9 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 154, S 8, H PM 38008, I/A 9 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 154, S 8, H PM 38008, I/A 9 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 154, S 8, H PM 38008, I/A 9 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 154, S 8, H PM 38008, I/A 8 (23/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 152, S 8, H PM 38008, I/A 7 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 152, S 8, H PM 38008, I/A 7 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 152, S 8, H PM 38008, I/A 6 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 152, S 8, H PM 38008, I/A 6 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-07