PEPE CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social PEPE CAPITAL SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PEPE CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEPE CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 15/12/2016 | |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 15/12/2016 | |
Catala Canet Ana Guadalupe | Consejero | 21/08/2012 | 15/12/2016 |
Catala Canet Ana Guadalupe | Liquidador | 15/12/2016 | 15/12/2016 |
Catala Canet Ana Guadalupe | Presidente | 12/07/2011 | 15/12/2016 |
Catala Canet Ana Guadalupe | Consejero Delegado | 12/07/2011 | 15/12/2016 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Consejero | 30/07/2013 | 15/12/2016 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecret. | 02/04/2014 | 15/12/2016 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 31/08/2016 | 15/12/2016 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 15/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PEPE CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 13, S 8, H M 399141, I/A 14 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 13, S 8, H M 399141, I/A 14 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 13, S 8, H M 399141, I/A 14 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 13, S 8, H M 399141, I/A 14 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-28
- DADA DE BAJA LA SOCIEDAD CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22354 , F 53, S 8, H M 399141, I/A 2M (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 12, S 8, H M 399141, I/A 13 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 12, S 8, H M 399141, I/A 13 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
- AUMENTADO EL CAPITAL SOCIAL EN 298481,28 EUROS Y FIJADAS LAS CIFRAS DEL CAPITAL INICIAL Y MAXIMO EN 2.404.546,32 EUROS Y 24.045.463,20 EUROS, RESPECTIVAMENTE, MODIFICANDO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 12, S 8, H M 399141, I/A 12 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 12, S 8, H M 399141, I/A 11 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30178 , F 11, S 8, H M 399141, I/A 10 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28