PENYAPORC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ramon y Cajal, 16
Código Postal 22592
Municipio Peñalba
Provincia Huesca
Mapa Ver Mapa
Razón Social PENYAPORC SL
CIF B25763087
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Explotación de ganado porcino
Fecha de Constitución 22/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Viñolas Coll Eduard
Propietario TREBALLS AGRICOLES VIÑOLAS SL
VINCULACIONES DE PENYAPORC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PENYAPORC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREBALLS AGRICOLES VIÑOLAS SL | Socio Unico | 06/04/2018 | 22/08/2022 |
Viñolas Coll Eduard | Administrador Unico | 06/04/2018 | 22/08/2022 |
Gros Naves Sergio | Administrador Unico | 23/08/2016 | 06/04/2018 |
Beranuy Noguero Francesc Xavier | Administrador Unico | 13/06/2013 | 23/08/2016 |
ACTOS BORME DE PENYAPORC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 123, S 8, H HU 11766, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 123, S 8, H HU 11766, I/A 5 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 123, S 8, H HU 11766, I/A 4 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 123, S 8, H HU 11766, I/A 4 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-22
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 123, S 8, H HU 11766, I/A 4 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-22
- Modificación del artículo 21º de los estatutos sociales relativo a la retribución del órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 123, S 8, H HU 11766, I/A 3 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 123, S 8, H HU 11766, I/A 3 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 123, S 8, H HU 11766, I/A 3 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-22
- C/ RAMON Y CAJAL 16 (PEÑALBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 121, S 8, H HU 11766, I/A 2 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-22
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 9.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 12.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 300,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1349 , F 176, S 8, H L 26969, I/A 2 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-25