PENTAGONO 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Londres, 6
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PENTAGONO 2000 SL
CIF B62068556
Capital Social 772994.18 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fernandez Simon Angel
VINCULACIONES DE PENTAGONO 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PENTAGONO 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Simon Angel | Administrador Unico | 12/02/2009 | 13/10/2020 |
Fernandez Vazquez Alejandro | Apoderado Solidario | 24/07/2018 | 13/10/2020 |
Fernandez Vazquez Alejandro | Apoderado | 10/04/2012 | 13/10/2020 |
Jimenez Olmedo Alfonso | Apoderado Solidario | 05/12/2014 | 13/10/2020 |
Fernandez Simon Angel | Administrador | 12/02/2009 | |
Vazquez Ordas Maria Pilar | Administrador | 12/02/2009 |
ACTOS BORME DE PENTAGONO 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 39, S 8, H B 204166, I/A 24 (13/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-08
- CL LONDRES NUM.6 ENTRESUELO 3G (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 39, S 8, H B 204166, I/A 23 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: FORUM FORBES S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 39, S 8, H B 204166, I/A 22 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-08
- PZ FRANCESC MACIA NUM.8-9 P.4 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 38, S 8, H B 204166, I/A 21 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 38, S 8, H B 204166, I/A 20 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
- AMPLIAR:LA GESTION DE PROYECTOS URBANISTICOS,DE EDIFICACION,INDUSTRIALES Y COMERCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 38, S 8, H B 204166, I/A 19 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08
- PZ FRANCESC MACIA 8-9 PRINCIPAL D (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 38, S 8, H B 204166, I/A 19 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08
- AV DIAGONAL Num.612 P.6 PTA.15 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 37, S 8, H B 204166, I/A 18 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 37, S 8, H B 204166, I/A 17 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41403 , F 35, S 8, H B 204166, I/A 16 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08