PENTA STAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Razón Social PENTA STAR SL
CIF B59955849
Capital Social 3992.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Nombres Anteriores
- PENTA STAR SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PENTA STAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PENTA STAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP D'AUTOMOCIO I SERVEIS PRUNA SL | Administrador Solidario | 25/01/2016 | 29/12/2021 |
Pruna Dominguez Amadeo | REPR.143 RRM | 25/01/2016 | 29/12/2021 |
Pruna Dominguez Jose | Administrador Solidario | 09/05/2012 | 29/12/2021 |
Pruna Dominguez Jose | Administrador Solidario | 20/11/2015 | 29/12/2021 |
Pruna Dominguez Jose | Liquidador | 29/12/2021 | 29/12/2021 |
Pruna Dominguez Amadeo | REPR.143 RRM | 09/05/2012 | 25/01/2016 |
GRUP D'AUTOMOCIO I SERVEIS PRUNA SL | Administrador Solidario | 09/05/2012 | 16/12/2015 |
GRUP D'AUTOMOCIO I SERVEIS PRUNA SL | Administrador Solidario | 20/11/2015 | 16/12/2015 |
AUDINFORM SL | Auditor | 15/01/2010 |
ACTOS BORME DE PENTA STAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 214, S 8, H B 27284, I/A 26 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 214, S 8, H B 27284, I/A 26 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Administrador Solidario
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 214, S 8, H B 27284, I/A 26 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Capital Anterior: | 599.807,98 | Euros |
Disminución de capital | 595.815,98 | Euros |
Capital Actual: | 3.992,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 213, S 8, H B 27284, I/A 25 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 213, S 8, H B 27284, I/A 25 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 213, S 8, H B 27284, I/A 25 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO GRUP D'AUTOMOCIO I SERVEIS PRUNA,S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 213, S 8, H B 27284, I/A 24 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-08
Empresa: PENTA STAR SA
- (CNAE 7711) COMPRAVENTA DE AUTOMOVILES,CAMIONES,MOTOCICLETAS Y VEHICULOS A MOTOR EN GENERAL.COMPRAVENTA E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA AUTOMOCION.REPARACION MECANICA,ELECTRICA Y DE CHAPA Y PINTURA DE VEHICULOS, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 210, S 8, H B 27284, I/A 23 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Empresa: PENTA STAR SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 210, S 8, H B 27284, I/A 23 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Empresa: PENTA STAR SA
- Denominación y forma adoptada: PENTA STAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21803 , F 210, S 8, H B 27284, I/A 23 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08