PENSIOVAL XXI FP - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 189
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PENSIOVAL XXI FP
CIF V98271828
Fecha de Constitución 26/08/2010
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PENSIOVAL XXI FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PENSIOVAL XXI FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA PENSIONES SA ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE P | Entidad Gestora | 02/02/2015 | 15/03/2021 |
Caja De Ahorros De Valencia Castellon Y Alicante B | EntidDeposit | 26/08/2010 | 15/03/2021 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/12/2012 | 15/03/2021 |
ASEGURADORA VALENCIANA SA DE SEGUROS | Entidad Gestora | 26/08/2010 | 02/02/2015 |
ACTOS BORME DE PENSIOVAL XXI FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 132, S 8, H M 593221, I/A 7 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 132, S 8, H M 593221, I/A 7 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 131, S 8, H M 593221, I/A 6 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 131, S 8, H M 593221, I/A 5 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 131, S 8, H M 593221, I/A 4 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
- Otras modificaciones estatutarias: Adaptación de las normas de funcionamiento del fondo de pensiones al Real Decreto 681/2014 de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, Adhesión al Modelo Normalizado de Normas de Funcionamiento de Fondos de Pensiones de Categoría Personal.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 130, S 8, H M 593221, I/A 3 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 189 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 130, S 8, H M 593221, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 130, S 8, H M 593221, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32956 , F 130, S 8, H M 593221, I/A 2 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9218, L 6501, F 212, S 8, H V 140101, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-46