PENSIONS CAIXA 129 FP - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 51
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PENSIONS CAIXA 129 FP
CIF V17643503
Nombres Anteriores
- CAIXAGIRONA PREVISIO FP
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PENSIONS CAIXA 129 FP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PENSIONS CAIXA 129 FP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SAU | EntidDeposit | 15/03/2012 | 18/12/2020 |
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | EntidDeposit | 22/06/2012 | 18/12/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/11/2014 | 18/12/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 25/10/2016 | 18/12/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/06/2017 | 18/12/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/09/2011 | 18/12/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/11/2015 | 18/12/2020 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 12/11/2010 | 18/12/2020 |
VIDACAIXA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Entidad Gestora | 23/03/2011 | 18/12/2020 |
CAIXABANK SA | ENTD.PROMO. | 25/05/2012 | 22/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PENSIONS CAIXA 129 FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37677 , F 86, S 8, H M 671275, I/A 5 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37677 , F 86, S 8, H M 671275, I/A 5 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 51 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37677 , F 86, S 8, H M 671275, I/A 4 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37677 , F 85, S 8, H M 671275, I/A 3 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
- PASEO DE RECOLETOS 37 3º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37677 , F 85, S 8, H M 671275, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43638 , F 182, S 8, H B 434205, I/A 28 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43638 , F 182, S 8, H B 434205, I/A 27 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43638 , F 181, S 8, H B 434205, I/A 26 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-08
- Otras modificaciones estatutarias: APROBACION DE LAS NUEVAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43638 , F 181, S 8, H B 434205, I/A 25 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43638 , F 181, S 8, H B 434205, I/A 24 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08