PENN CONSULTING CORPORATION SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social PENN CONSULTING CORPORATION SA
CIF A83484121
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario Del Amo Perez De Lara Belen
VINCULACIONES DE PENN CONSULTING CORPORATION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PENN CONSULTING CORPORATION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Amo Perez De Lara Belen | Socio Unico | 20/01/2015 | 20/01/2015 |
Del Amo Serrano Manuel Carlos | Liquidador | 20/01/2015 | 20/01/2015 |
Del Amo Serrano Manuel Carlos | Administrador Unico | 25/04/2013 | 20/01/2015 |
Del Amo Serrano Pablo Jose Maria | Administrador Unico | 20/12/2011 | 25/04/2013 |
ACTOS BORME DE PENN CONSULTING CORPORATION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18251 , F 89, S 8, H M 316239, I/A 9 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18251 , F 89, S 8, H M 316239, I/A 9 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18251 , F 89, S 8, H M 316239, I/A 9 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18251 , F 89, S 8, H M 316239, I/A 9 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18251 , F 88, S 8, H M 316239, I/A 8 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18251 , F 88, S 8, H M 316239, I/A 7 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18251 , F 88, S 8, H M 316239, I/A 7 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18251 , F 88, S 8, H M 316239, I/A 6 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18251 , F 88, S 8, H M 316239, I/A 6 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-28