PEÑARRONDA GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano Galvache, 56
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PEÑARRONDA GESTION SL
CIF B87409272
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 02/11/2015
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Espinosa Camacho Miguel
VINCULACIONES DE PEÑARRONDA GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEÑARRONDA GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Viecente Maria Isabel | Consejero | 04/02/2016 | 21/12/2017 |
Delgado Viecente Maria Isabel | Apoderado | 04/02/2016 | 21/12/2017 |
Espinosa Camacho Miguel | Consejero | 15/11/2016 | 21/12/2017 |
Espinosa Camacho Miguel | Presidente | 18/04/2017 | 21/12/2017 |
Espinosa Camacho Miguel | Consejero Delegado | 18/04/2017 | 21/12/2017 |
Gutierrez Garcia Sergio | Secretario No Consejero | 15/11/2016 | 21/12/2017 |
Lopez Ortiz Antonio | Consejero | 04/02/2016 | 21/12/2017 |
Lopez Ortiz Antonio | Presidente | 04/02/2016 | 18/04/2017 |
Iznaola Rodriguez Pedro | Secretario | 04/02/2016 | 15/11/2016 |
Iznaola Rodriguez Pedro | Consejero | 04/02/2016 | 15/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PEÑARRONDA GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33919 , F 195, S 8, H M 610399, I/A 7 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33919 , F 195, S 8, H M 610399, I/A 7 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33919 , F 195, S 8, H M 610399, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33919 , F 195, S 8, H M 610399, I/A 6 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
- Otras actividades deportivas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33919 , F 194, S 8, H M 610399, I/A 5 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
- Sociedades absorbidas: GESTION SOLUCION Y CALIDAD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33919 , F 192, S 8, H M 610399, I/A 4 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
- C/ SERRANO GALVACHE 56 - EDIFICIO ALAMO 8º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33919 , F 192, S 8, H M 610399, I/A 3 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33919 , F 192, S 8, H M 610399, I/A 3 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33919 , F 192, S 8, H M 610399, I/A 3 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33919 , F 190, S 8, H M 610399, I/A 2 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28