PEÑA SANTA DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Carrera, 3
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social PEÑA SANTA DE INVERSIONES SL
CIF B85073971
Capital Social 397094.0 Euros
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Fecha de Constitución 19/04/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PEÑA SANTA DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEÑA SANTA DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brey Abalo Carlos | Consejero | 03/09/2015 | 28/02/2020 |
Gomez Jimenez Jorge | Secretario No Consejero | 03/09/2015 | 28/02/2020 |
Gomez Jimenez Jorge | Secretario | 02/01/2013 | 03/09/2015 |
Gomez Jimenez Jorge | Consejero | 02/01/2013 | 03/09/2015 |
Mora Ariza Eduardo | Secretario | 02/01/2013 | |
Oliver Garcia Jose Maria | Consejero | 25/02/2010 | 02/01/2013 |
Santos Posada Araceli | Consejero | 25/02/2010 | |
Santos Posada Araceli | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/02/2010 |
ACTOS BORME DE PEÑA SANTA DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24207 , F 119, S 8, H M 435014, I/A 11 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24207 , F 119, S 8, H M 435014, I/A 11 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Capital Anterior: | 377.239,00 | Euros |
Aumento de capital: | 19.855,00 | Euros |
Capital Actual: | 397.094,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24207 , F 118, S 8, H M 435014, I/A 10 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24207 , F 118, S 8, H M 435014, I/A 9 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24207 , F 118, S 8, H M 435014, I/A 9 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24207 , F 117, S 8, H M 435014, I/A 8 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24207 , F 117, S 8, H M 435014, I/A 8 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24207 , F 117, S 8, H M 435014, I/A 7 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-28