PELU-1946 SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO DE MALATONES 53, CHALET NUMERO 4
Municipio Algete
Provincia Madrid
Razón Social PELU-1946 SL
CIF B85878767
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 21/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PELU-1946 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PELU-1946 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almandoz Jauregui Agustin | Administrador Unico | 02/06/2014 | 20/12/2016 |
Almandoz Jauregui Agutin | Liquidador | 20/12/2016 | 20/12/2016 |
Sanchez Galindo Arianna Magdalena | Administrador Unico | 25/11/2011 | 02/06/2014 |
Almandoz Garcia Iker | Administrador Unico | 18/02/2010 | 25/11/2011 |
ACTOS BORME DE PELU-1946 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 150, S 8, H M 493932, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 150, S 8, H M 493932, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 150, S 8, H M 493932, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 150, S 8, H M 493932, I/A 4 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 149, S 8, H M 493932, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 149, S 8, H M 493932, I/A 3 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 149, S 8, H M 493932, I/A 2 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 149, S 8, H M 493932, I/A 2 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27405 , F 147, S 8, H M 493932, I/A 1 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-28