PELGRAF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Fundicion, 113
Código Postal 28521
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PELGRAF SL
CIF B81012148
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PELGRAF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PELGRAF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbara Molleda Pedro | Liquidador Solidario | 03/03/2021 | 03/03/2021 |
Barbara Molleda Pedro | Administrador Solidario | 30/05/2013 | 03/03/2021 |
Bermudez San Miguel Mercedes | Administrador Solidario | 03/04/2014 | 03/03/2021 |
Bermudez San Miguel Mercedes | Liquidador Solidario | 03/03/2021 | 03/03/2021 |
Ramila Ortega Vanesa | Administrador Solidario | 30/05/2013 | 03/04/2014 |
De Gregorio Piñero Pascual Maria | Administrador Unico | 30/05/2013 |
ACTOS BORME DE PELGRAF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 217, S 8, H M 139516, I/A 7 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 217, S 8, H M 139516, I/A 7 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 217, S 8, H M 139516, I/A 7 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 217, S 8, H M 139516, I/A 7 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Otras modificaciones estatutarias: 18. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 217, S 8, H M 139516, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 217, S 8, H M 139516, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 217, S 8, H M 139516, I/A 6 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
- C/ FUNDICION 113 POLIGONO INDUSTRIAL DE SANTA ANA (RIVAS-VACIAMADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30644 , F 217, S 8, H M 139516, I/A 5 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-28
- C/ EL MARTILLO 21 - POLIGONO INDUSTRIAL DE SANTA A (RIVAS-VACIAMADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8667 , F 118, S 8, H M 139516, I/A 4 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 4 Y 17º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8667 , F 118, S 8, H M 139516, I/A 4 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-28