PELETERIA SIBER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Preciados, 42
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PELETERIA SIBER SL
CIF B28314243
Capital Social 672681.55 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Página Web www.peleteriasiber.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PELETERIA SIBER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PELETERIA SIBER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Arias Juan Jose | Liquidador | 11/06/2018 | 13/08/2020 |
Gonzalez Acedo Emilio | Apoderado | 18/07/2016 | 13/08/2020 |
Fernandez Arias Juan Jose | Administrador Unico | 29/06/2011 | 11/06/2018 |
Fernandez Arias Juan Jose | Administrador Solidario | 29/06/2011 | |
Fernandez Arias Pedro | Administrador Solidario | 29/06/2011 |
ACTOS BORME DE PELETERIA SIBER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17658 , F 108, S 8, H M 303977, I/A 12 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17658 , F 107, S 8, H M 303977, I/A 11 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17658 , F 107, S 8, H M 303977, I/A 11 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17658 , F 107, S 8, H M 303977, I/A 11 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17658 , F 106, S 8, H M 303977, I/A 10 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
Capital Anterior: | 72.181,55 | Euros |
Aumento de capital: | 600.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 672.681,55 | Euros |
Porcentaje: | 831,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17658 , F 106, S 8, H M 303977, I/A 9 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17658 , F 105, S 8, H M 303977, I/A 8 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17658 , F 105, S 8, H M 303977, I/A 8 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17658 , F 105, S 8, H M 303977, I/A 8 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28