PELAMIOS CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social PELAMIOS CAPITAL SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PELAMIOS CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PELAMIOS CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 02/02/2023 | |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 02/02/2023 | |
De Las Heras Hermida Ana Maria | Consejero | 14/11/2013 | 02/02/2023 |
De Las Heras Hermida Ana Maria | Liquidador Suplente | 02/02/2023 | 02/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/07/2010 | 02/02/2023 |
Martin Nieto Agustin | Vicesecretario No Consejero | 24/09/2014 | 02/02/2023 |
Martin Nieto Agustin | Apoderado | 15/12/2022 | 02/02/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 30/08/2016 | 02/02/2023 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 02/02/2023 | |
Varela Garcia Oscar Alberto | Secretario | 14/11/2013 | 02/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PELAMIOS CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25112 , F 54, S 8, H M 452292, I/A 10 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25112 , F 54, S 8, H M 452292, I/A 10 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25112 , F 54, S 8, H M 452292, I/A 10 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25112 , F 54, S 8, H M 452292, I/A 10 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25112 , F 54, S 8, H M 452292, I/A 10 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25112 , F 54, S 8, H M 452292, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Organos de la Sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25112 , F 53, S 8, H M 452292, I/A 8 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25112 , F 53, S 8, H M 452292, I/A 8 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25112 , F 53, S 8, H M 452292, I/A 7 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25112 , F 53, S 8, H M 452292, I/A 6 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-188-28