PELAIZ SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PELAIZ SA
CIF A58470105
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PELAIZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PELAIZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coderc Callis Enrique | Consejero | 15/10/2014 | 20/01/2022 |
Coderc Callis Enrique | Secretario | 15/10/2014 | 20/01/2022 |
Coderc Callis Enrique | Secretario | 22/05/2020 | 20/01/2022 |
Coderc Callis Enrique | Consejero | 22/05/2020 | 20/01/2022 |
Coderc Callis Enrique | Consejero | 31/12/2020 | 20/01/2022 |
Coderc Callis Enrique | Consejero Delegado Solidario | 31/12/2020 | 20/01/2022 |
Coderc Callis Enrique | Secretario | 31/12/2020 | 20/01/2022 |
Izquierdo Moxo Antonio | Consejero Delegado Solidario | 31/12/2020 | 20/01/2022 |
Izquierdo Moxo Antonio | Presidente | 31/12/2020 | 20/01/2022 |
Izquierdo Moxo Antonio | Consejero | 31/12/2020 | 20/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PELAIZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47588 , F 121, S 8, H B 33324, I/A 14 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47588 , F 121, S 8, H B 33324, I/A 14 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Consejero Delegado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47588 , F 121, S 8, H B 33324, I/A 14 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-08
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47588 , F 121, S 8, H B 33324, I/A 13 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47588 , F 121, S 8, H B 33324, I/A 13 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-08
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9042 , F 201, S 8, H B 33324, I/A 12 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9042 , F 201, S 8, H B 33324, I/A 11 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9042 , F 201, S 8, H B 33324, I/A 11 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-08
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9042 , F 200, S 8, H B 33324, I/A 10 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08