PELAIRES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 121
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PELAIRES SL
CIF B07039423
Capital Social 95652.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PELAIRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PELAIRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jaume Vidal Bienvenida | Administrador Mancomunado | 28/08/2019 | 27/01/2021 |
Jaume Vidal Bienvenida | Liquidador | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
Jaume Vidal Jaime | Administrador Mancomunado | 28/08/2019 | 27/01/2021 |
Jaume Vidal Jaime | Liquidador | 27/01/2021 | 27/01/2021 |
Jaume Vidal Bienvenida | Administrador Mancomunado | 23/04/2013 | 28/08/2019 |
Jaume Vidal Catalina | Administrador Mancomunado | 23/04/2013 | 28/08/2019 |
Jaume Vidal Jaime | Administrador Mancomunado | 23/04/2013 | 28/08/2019 |
Merino Juncadella Domingo | Administrador Unico | 16/12/2009 | 23/04/2013 |
XPALMER & PARTNERS SL | Auditor | 01/07/2010 | |
Jaume Vidal Bienvenida | Administrador Mancomunado | 16/12/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PELAIRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39692 , F 21, S 8, H M 705250, I/A 4 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39692 , F 21, S 8, H M 705250, I/A 4 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39692 , F 21, S 8, H M 705250, I/A 4 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39692 , F 21, S 8, H M 705250, I/A 4 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Capital Anterior: | 143.469,00 | Euros |
Disminución de capital | 47.817,00 | Euros |
Capital Actual: | 95.652,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39692 , F 19, S 8, H M 705250, I/A 3 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
- C/ CASTELLO 121 3A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39692 , F 19, S 8, H M 705250, I/A 2 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 191, S 8, H PM 4529, I/A 19 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 191, S 8, H PM 4529, I/A 19 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-07
- C/ GUILLEM MASSOT 56 - ENTRESUELO, DESPACHO VIDAL (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 190, S 8, H PM 4529, I/A 18 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 190, S 8, H PM 4529, I/A 18 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-07