PELAEZ GUTIERREZ SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social PELAEZ GUTIERREZ SL
CIF B33549957
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PELAEZ GUTIERREZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PELAEZ GUTIERREZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pelaez Gutierrez Angel | Apoderado | 27/05/2009 | 19/11/2020 |
Prendes Carril Pedro | Administrador Concursal | 23/01/2018 | 19/11/2020 |
Del Valle Rodrigo Victor Jose | Administrador Unico | 10/11/2017 | 26/04/2018 |
Cernuda Pelaez Maria Eugenia | Administrador Unico | 03/08/2016 | 10/11/2017 |
Blanco Pelaez Lisardo | Administrador Unico | 21/04/2009 | 03/08/2016 |
Pelaez Gutierrez Angel | Administrador Unico | 21/04/2009 |
ACTOS BORME DE PELAEZ GUTIERREZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 80, S 8, H AS 19355, I/A 11 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-33
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:22/12/2017
Número Procedimiento Concursal:263/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2441
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-19355
Inscripción:
11
Fecha Inscripción19/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 80, S 8, H AS 19355, I/A 11 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PELAEZ GUTIERREZ SL
Nif:B33549957
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Fecha de Resolución:23/10/2020
Número Procedimiento Concursal:263/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2441
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-19355
Inscripción:
11
Fecha Inscripción19/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 80, S 8, H AS 19355, I/A 11 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PELAEZ GUTIERREZ SL
Nif:B33549957
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE OVIEDO
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCLUSION DE CONCURSO AL COMPROBARSE LA INEXISTENCIA DE BIENES Y DERECHOS REALIZABLES DEL CONCURSADO NI DE TERCEROS RESPONSABLES CON LOS QUE SATISFACER A LOS ACREEDORES
Fecha de Resolución:23/10/2020
Número Procedimiento Concursal:263/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2441
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-19355
Inscripción:
11
Fecha Inscripción19/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 80, S 8, H AS 19355, I/A 11 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-33
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 80, S 8, H AS 19355, I/A 10 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PELAEZ GUTIERREZ SL
Nif:B33549957
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
La situación del concursado durante la fase de liquidación será la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la Ley Concursal
Fecha de Resolución:18/01/2018
Número Procedimiento Concursal:263/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2441
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-19355
Inscripción:
10
Fecha Inscripción26/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 80, S 8, H AS 19355, I/A 10 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PELAEZ GUTIERREZ SL
Nif:B33549957
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se declara finalizada la fase común del presente procedimiento concursal, y se abre la fase de liquidación, formándose la sección quinta. Se declara disuelta la sociedad concursada, cesando en su función sus administradores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de con
Fecha de Resolución:18/01/2018
Número Procedimiento Concursal:263/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2441
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-19355
Inscripción:
10
Fecha Inscripción26/04/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 80, S 8, H AS 19355, I/A 10 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 80, S 8, H AS 19355, I/A 10 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PELAEZ GUTIERREZ SL
Nif:B33549957
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Conversión de la anotación preventiva de declaración de concurso en inscripción, por firmeza del auto que la causó
Fecha de Resolución:22/12/2017
Número Procedimiento Concursal:263/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2441
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-19355
Inscripción:
9
Fecha Inscripción14/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 80, S 8, H AS 19355, I/A 9 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-41-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PELAEZ GUTIERREZ SL
Nif:B33549957
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE OVIEDO
Número:1
Juez / Ponente:ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Parte Dispositiva:
Se determina que las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio del deudor, quedan intervenidas por la administración concursal
Fecha de Resolución:22/12/2017
Número Procedimiento Concursal:263/2017
Datos Registrales:
Tomo:
2441
Libro:
0
Folio:
80
Hoja:
8-19355
Inscripción:
A
Fecha Inscripción23/01/2018
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2441 , F 80, S 8, H AS 19355, I/A A (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-33