PELADOR DE GAMBAS SL
Dirección social Cl Pare Urbano, 12
Código Postal 46009
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PELADOR DE GAMBAS SL
CIF B02816163
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/11/2020
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PELADOR DE GAMBAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PELADOR DE GAMBAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bengoechea Martinez Ibai Joseba | Administrador Mancomunado | 21/04/2021 | 03/05/2024 |
Rozas Monzo Sergio | Administrador Mancomunado | 21/04/2021 | 03/05/2024 |
Rozas Monzo Sergio | Administrador Unico | 24/11/2020 | 21/04/2021 |
ACTOS BORME DE PELADOR DE GAMBAS SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10894, L 8172, F 194, S 8, H V 195190, I/A 4 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10894, L 8172, F 193, S 8, H V 195190, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10894, L 8172, F 193, S 8, H V 195190, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10894, L 8172, F 193, S 8, H V 195190, I/A 2 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-79-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10894, L 8172, F 191, S 8, H V 195190, I/A 1 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-46
Dirección:C/ PADRE URBANO 12 BAJO (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:18/11/20
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:La preparación, elaboración y venta de comidas para llevar así como la venta de productos alimenticios, comidas y bebidas en general. En todo caso: .- Quedan excluidas las actividades que por Ley se reserven a sociedades profesionales. .- Si alguna de las actividades integrantes del objeto social es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10894, L 8172, F 191, S 8, H V 195190, I/A 1 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-46