PEIX FRESC I CONGELAT DE LLEIDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Princep de Viana, 12
Código Postal 25004
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social PEIX FRESC I CONGELAT DE LLEIDA SL
CIF B25735044
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Fecha de Constitución 31/10/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PEIX FRESC I CONGELAT DE LLEIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEIX FRESC I CONGELAT DE LLEIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garrido Gil Juan Jose | Administrador Mancomunado | 24/11/2011 | 20/01/2015 |
Ibiza Gabande Jordi Adria | Liquidador | 20/01/2015 | 20/01/2015 |
Ibiza Gabande Jordi Adria | Administrador Mancomunado | 24/11/2011 | 20/01/2015 |
Sender Ibiza Jose Vicente | Administrador Mancomunado | 24/11/2011 | 20/01/2015 |
Gonzalez Cano Tomas | Administrador Mancomunado | 24/11/2011 | 07/02/2012 |
ACTOS BORME DE PEIX FRESC I CONGELAT DE LLEIDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H L 25695, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H L 25695, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H L 25695, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-25
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H L 25695, I/A 3 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 93, S 8, H L 25695, I/A 2 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 89, S 8, H L 25695, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-25
Dirección:C/ PRINCEP DE VIANA 12 ALTELL A (LLEIDA)
Comienzo de operaciones:31/10/11
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:- La importación, exportación, distribución, representación, transporte, comercialización, elaboración, manipulación, vetna al por mayor y al por menor de todo tipo de pescados, mariscos, moluscos y otros productos procedentes de la pesca y de la acuicultura, tanto fresocos como congelados, en salaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 89, S 8, H L 25695, I/A 1 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-25