PEISA LORCA SA - EXTINGUIDA
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social PEISA LORCA SA
CIF A30081269
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Página Web www.peisa.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES SA
Auditor COSTA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PEISA LORCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEISA LORCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amador Berganza Ribera | Consejero | 04/08/2011 | 18/03/2015 |
COSTA AUDITORES SL | Auditor | 20/05/2009 | 18/03/2015 |
Enrique Jose Rodrigo Morant | Secretario | 04/08/2011 | 18/03/2015 |
Enrique Jose Rodrigo Morant | Consejero | 04/08/2011 | 18/03/2015 |
Jose Ramon Almiñana Martinez | Presidente | 04/08/2011 | 18/03/2015 |
Jose Ramon Almiñana Martinez | Consejero Delegado | 04/08/2011 | 18/03/2015 |
Jose Ramon Almiñana Martinez | Consejero | 04/08/2011 | 18/03/2015 |
PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES SA | Socio Unico | 01/07/2014 | 18/03/2015 |
Maria Eva Serrano Viseras | Apoderado | 27/01/2009 |
ACTOS BORME DE PEISA LORCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 2, S 8, H MU 10994, I/A 20 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 2, S 8, H MU 10994, I/A 20 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 2, S 8, H MU 10994, I/A 20 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 2, S 8, H MU 10994, I/A 19 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 1, S 8, H MU 10994, I/A 18 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-30
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 1, S 8, H MU 10994, I/A 18 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-30
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 1, S 8, H MU 10994, I/A 17 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-100-30