PEGVALENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Maties Perelló, 36
Código Postal 46005
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PEGVALENCIA SL
CIF B98255086
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 12/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PEGVALENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEGVALENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Monsoliu Jose | Administrador Unico | 12/06/2015 | 09/06/2017 |
Gomez Monsoliu Jose | Liquidador Unico | 09/06/2017 | 09/06/2017 |
Gomez Monsoliu Jose | Administrador Solidario | 17/04/2012 | 12/06/2015 |
Heredia Rubio Ana Maria | Administrador Solidario | 17/04/2012 | 12/06/2015 |
Giner Gil Fernando | Administrador Unico | 07/09/2010 | 04/01/2012 |
ACTOS BORME DE PEGVALENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 104, S 8, H V 140183, I/A 5 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 104, S 8, H V 140183, I/A 5 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 104, S 8, H V 140183, I/A 5 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 104, S 8, H V 140183, I/A 5 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 104, S 8, H V 140183, I/A 5 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-46
- C/ MATIAS PERELLO 36 4 8 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 104, S 8, H V 140183, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 104, S 8, H V 140183, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 104, S 8, H V 140183, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 104, S 8, H V 140183, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9221, L 6504, F 104, S 8, H V 140183, I/A 3 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-46