PEGSA SL - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social PEGSA SL
CIF B31166895
VINCULACIONES DE PEGSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEGSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Ruiz Maria Esther | Liquidador Concursal | 19/06/2009 | 07/05/2014 |
Perez Ruiz Maria Esther | Administrador Concursal | 06/03/2009 | 19/06/2009 |
Remirez De Ganuza Casado Rafael | Administrador Unico | 19/06/2009 |
ACTOS BORME DE PEGSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 7, S 8, H NA 7220, I/A 21 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PEGSA SL
Nif:B31166895
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:ESTHER FERNANDEZ ARJONILLA
Parte Dispositiva:
Auto de conclusión de concurso
Fecha de Resolución:24/04/2014
Número Procedimiento Concursal:527/2008
Datos Registrales:
Tomo:
330
Libro:
0
Folio:
7
Hoja:
8-7220
Inscripción:
21
Fecha Inscripción07/05/2014
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 7, S 8, H NA 7220, I/A 21 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-31
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 7, S 8, H NA 7220, I/A 21 (07/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-31
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-109-31
- APROBACION PLAN DE LIQUIDACION CONCURSAL. Fecha del Auto: 12/06/2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 7, S 8, H NA007220, I/A00020 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-193-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 7, S 8, H NA007220, I/A00019 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-31
- APERTURA LIQUIDACION CONCURSAL. Fecha del Auto: 14/05/2009.CESE DE CARGOS CONCURSALES. ADMINISTRADOR CONCURSAL: MARIA ESTHER PEREZ RUIZ (Nombrado en la inscripción: 18 cesa en su cargo con fecha 14/05/2009).NOMBRAMIENTO DE CARGOS CONCURSALES. LIQUIDADOR CONCURSAL: MARIA ESTHER PEREZ RUIZ (Nombrado con fecha: 14/05/2009)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 7, S 8, H NA007220, I/A00019 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION. LIQUIDADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 7, S 8, H NA007220, I/A00019 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-31
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 7, S 8, H NA007220, I/A00019 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-31
Administrador Concursal
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 330 , F 7, S 8, H NA007220, I/A00019 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-31