PEDRO RUIZ CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Sant Esteve, 37
Código Postal 08402
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PEDRO RUIZ CONSULTING SL
CIF B65254872
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 20/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PEDRO RUIZ CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEDRO RUIZ CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Peña Pedro Jose | Liquidador | 15/05/2012 | 15/05/2012 |
Ruiz Peña Pedro Jose | Administrador Unico | 09/02/2011 | 15/05/2012 |
Natalia Mishur | Administrador Unico | 22/03/2010 | 09/02/2011 |
Ruiz Peña Pedro Jose | Apoderado | 25/03/2010 | 09/02/2011 |
ACTOS BORME DE PEDRO RUIZ CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 210, S 8, H B 396722, I/A 4 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 210, S 8, H B 396722, I/A 4 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 210, S 8, H B 396722, I/A 4 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- AV SANT ESTEVE Num.37 P.5 PTA.2 (GRANOLLERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 209, S 8, H B 396722, I/A 3 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 209, S 8, H B 396722, I/A 3 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-08
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 209, S 8, H B 396722, I/A 3 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 209, S 8, H B 396722, I/A 2 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DOÑA NATALIA MISHUR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 206, S 8, H B 396722, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41778 , F 206, S 8, H B 396722, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-08