PEDRO ROQUET SA
Dirección social Cl Antoni Figueras, 91
Código Postal 08551
Municipio Tona
Provincia Barcelona
Razón Social PEDRO ROQUET SA
CIF A08110926
Capital Social 1153379.1 Euros
Actividad Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática
Fecha de Constitución 08/01/1959
Página Web www.pedro-roquet.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente ROQUET HYDRAULICS SL
ORGANIGRAMA DE PEDRO ROQUET SA
VINCULACIONES DE PEDRO ROQUET SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEDRO ROQUET SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTUAL VIC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/08/2024 | |
ACTUAL VIC SL | Consejero | 06/08/2024 | |
ACTUAL VIC SL | Secretario | 06/08/2024 | |
Caralt Roquet Carolina | REPR.143 RRM | 06/08/2024 | |
EL SERRAT DEL MASET SL | Consejero | 06/08/2024 | |
EL SERRAT DEL MASET SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/08/2024 | |
Roquet Baucells Pedro | REPR.143 RRM | 06/08/2024 | |
Roquet Fernandez De Aramburu Josep | REPR.143 RRM | 06/08/2024 | |
ROQUET HYDRAULICS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/08/2024 | |
ROQUET HYDRAULICS SL | Presidente | 06/08/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PEDRO ROQUET SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 57356, I/A 55 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 57356, I/A 55 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46208 , F 144, S 8, H B 57356, I/A 54 (29/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46208 , F 143, S 8, H B 57356, I/A 53 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-08
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46208 , F 142, S 8, H B 57356, I/A 52 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46208 , F 142, S 8, H B 57356, I/A 51 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46208 , F 141, S 8, H B 57356, I/A 50 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-249-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46208 , F 141, S 8, H B 57356, I/A 49 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
- En el BORME no.187/2018 y con referencia 390735 SE OMITIO HACER CONSTAR EL CESE COMO APODERADOS MANCOMUNADOS DE DON PEDRO ROQUET BAUCELLS,DON JOSEP ROQUET FERNANDEZ DE ARAMBURU Y DOÑA MARIA CARMEN ROQUET FABREGAR NOMBRADOS EN LAS INSCRIPCIONES 45 Y 46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46208 , F 141, S 8, H B 57356, I/A 48 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46208 , F 141, S 8, H B 57356, I/A 48 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-08