PEDRO PIJUAN AIXA SL - EXTINGUIDA
Dirección social MC DEL PEIX DE MERCABARNA-CASILLA 17-18
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PEDRO PIJUAN AIXA SL
CIF B08823957
Capital Social 624000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PEDRO PIJUAN AIXA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEDRO PIJUAN AIXA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pijuan Nogueron Jaime | Administrador Solidario | 09/02/2010 | 10/02/2016 |
Pijuan Nogueron Jaume | Liquidador | 10/02/2016 | 10/02/2016 |
Pijuan Nogueron Pedro | Administrador Solidario | 09/02/2010 | 10/02/2016 |
Pijuan Nogueron Pedro | Administrador | 09/02/2010 |
ACTOS BORME DE PEDRO PIJUAN AIXA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22635 , F 169, S 8, H B 40772, I/A 14 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:CONSIGNACIONES AIXA E HIJOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22635 , F 169, S 8, H B 40772, I/A 14 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22635 , F 169, S 8, H B 40772, I/A 14 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22635 , F 169, S 8, H B 40772, I/A 14 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 7.- MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LASPARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22635 , F 165, S 8, H B 40772, I/A 13 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 621.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 624.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20.700,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22635 , F 165, S 8, H B 40772, I/A 13 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Disminución de capital | 5,06 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22635 , F 165, S 8, H B 40772, I/A 13 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- LA ADMINISTRACION,INTERMEDIACION Y EXPLOTACION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES,Y LA PROMOCION INMOBILIARIA EN GENERAL,EXCEPTO EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22635 , F 164, S 8, H B 40772, I/A 12 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-08