PEDRO NIETO CORCHADO & ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DEL ALTILLO, URBANIZACION EL BOSQUE, EDIFICIO
Municipio Jerez de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social PEDRO NIETO CORCHADO & ASOCIADOS SL
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 03/06/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nieto Corchado Pedro
VINCULACIONES DE PEDRO NIETO CORCHADO & ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEDRO NIETO CORCHADO & ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nieto Corchado Pedro | Administrador Unico | 04/06/2013 | 25/11/2021 |
Nieto Corchado Pedro | Socio Unico | 04/06/2013 | 25/11/2021 |
Nieto Corchado Pedro | Liquidador | 25/11/2021 | 25/11/2021 |
ACTOS BORME DE PEDRO NIETO CORCHADO & ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 204, S 8, H CA 44997, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 204, S 8, H CA 44997, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 204, S 8, H CA 44997, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-11
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 204, S 8, H CA 44997, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-11
- Rectificar el artículo 9º de los Estatutos Sociales, en el sentido de hacer constar que el cargo de administrador será gratuito y no retribuido como por error se expresaba en la redacción del artículo 9º que contiene la escritura de constitución que motivó la inscripción 1&
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 204, S 8, H CA 44997, I/A 2 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 203, S 8, H CA 44997, I/A 1 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 203, S 8, H CA 44997, I/A 1 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-11
Dirección:AVDA DEL ALTILLO, URBANIZACION EL BOSQUE, EDIFICIO (JEREZ DE LA FRONTERA)
Comienzo de operaciones:03/06/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios y actividades de gestión y administración y en particular, las siguientes: 1.- El asesoramiento a personas físicas o jurídicas y entidades de cualquier tipo de naturaliza pública o privada, en materiasfiscales, contables y laborales; y la gestión y administración empresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2086 , F 203, S 8, H CA 44997, I/A 1 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-11