PECSA GESTION INMOBILIARIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Manuel Tovar, 36
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PECSA GESTION INMOBILIARIA SA
CIF A82703984
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/06/2000
Página Web www.pecsa.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Juan- Aracil Elejabeitia Ignacio
Propietario PROMOCIONES EDIFICIOS Y CONTRATAS SA
Auditor COUSO Y RUANO AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE PECSA GESTION INMOBILIARIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PECSA GESTION INMOBILIARIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANAL IRANZO & ASOCIADOS SL | Auditor | 12/11/2009 | 19/01/2021 |
COUSO Y RUANO AUDITORES SLP | Auditor | 09/01/2013 | 19/01/2021 |
Juan- Aracil Elejabeitia Ignacio | Presidente | 29/07/2013 | 19/01/2021 |
Juan- Aracil Elejabeitia Ignacio | Consejero Delegado | 29/07/2013 | 19/01/2021 |
Juan- Aracil Elejabeitia Ignacio | Consejero | 29/07/2013 | 19/01/2021 |
Martinez Martinez Manuel | Secretario | 29/07/2013 | 19/01/2021 |
Martinez Martinez Manuel | Consejero | 29/07/2013 | 19/01/2021 |
Pedrero Santos Juan Andres | Consejero | 29/07/2013 | 19/01/2021 |
PROMOCIONES EDIFICIOS Y CONTRATAS SA | Socio Unico | 10/12/2020 | 19/01/2021 |
ACTOS BORME DE PECSA GESTION INMOBILIARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23995 , F 179, S 8, H M 261666, I/A 33 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23995 , F 179, S 8, H M 261666, I/A 33 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23995 , F 178, S 8, H M 261666, I/A 32 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23995 , F 178, S 8, H M 261666, I/A 31 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23995 , F 178, S 8, H M 261666, I/A 30 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23995 , F 177, S 8, H M 261666, I/A 29 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23995 , F 177, S 8, H M 261666, I/A 28 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23995 , F 177, S 8, H M 261666, I/A 27 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23995 , F 177, S 8, H M 261666, I/A 26 (29/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23995 , F 176, S 8, H M 261666, I/A 25 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28