PECAMITRANS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Palmerers, 24
Código Postal 03203
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social PECAMITRANS SL
CIF B54922935
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 17/03/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Segura Noguera Jose Eugenio
VINCULACIONES DE PECAMITRANS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PECAMITRANS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Segura Noguera Jose Eugenio | Administrador Unico | 09/08/2016 | 18/12/2020 |
Segura Noguera Jose Eugenio | Socio Unico | 09/08/2016 | 18/12/2020 |
Gomez Gomez Joaquin | Administrador Unico | 21/03/2016 | 09/08/2016 |
ACTOS BORME DE PECAMITRANS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 74, S 8, H A 149250, I/A 3 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PECAMITRANS SL
Nif:B54922935
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:JOSE LUIS FORTEA GORBE
Fecha de Resolución:24/04/2020
Número Procedimiento Concursal:412/2020
Datos Registrales:
Tomo:
3932
Libro:
0
Folio:
74
Hoja:
8-149250
Inscripción:
3
Fecha Inscripción18/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 74, S 8, H A 149250, I/A 3 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PECAMITRANS SL
Nif:B54922935
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE ALICANTE
Juez / Ponente:JOSE LUIS FORTEA GORBE
Fecha de Resolución:24/04/2020
Número Procedimiento Concursal:412/2020
Datos Registrales:
Tomo:
3932
Libro:
0
Folio:
74
Hoja:
8-149250
Inscripción:
3
Fecha Inscripción18/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 74, S 8, H A 149250, I/A 3 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 74, S 8, H A 149250, I/A 3 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 74, S 8, H A 149250, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 74, S 8, H A 149250, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 74, S 8, H A 149250, I/A 2 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 73, S 8, H A 149250, I/A 1 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-03
Dirección:C/ PALMERERS 24-1 ENTLO 2 (ELCHE)
Comienzo de operaciones:17/03/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a.- La gestión y servicios relacionados con la electricidad. b.- Las representaciones de comercio de actividades de electricidad y gas.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 73, S 8, H A 149250, I/A 1 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-03