PECAMIAN SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 47
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PECAMIAN SICAV
Nombres Anteriores
- FAIRWAY INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PECAMIAN SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PECAMIAN SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 21/11/2022 | |
Conde Marzo Manuel | Liquidador | 21/11/2022 | 21/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 12/09/2011 | 21/11/2022 |
Fernandez Arias David | Consejero | 16/08/2018 | 21/11/2022 |
FINECO PATRIMONIOS SA | Apoderado | 26/07/2011 | 21/11/2022 |
FINECO PATRIMONIOS SA | Entidad Gestora | 26/07/2011 | 21/11/2022 |
March Asset Investments Sociedad Gestora De Instit | Apoderado | 21/11/2022 | |
Martinez Perez Alberto | Consejero | 16/08/2018 | 21/11/2022 |
Martinez Perez Alberto | Secretario | 16/08/2018 | 21/11/2022 |
Sarramayor Merino Tomas | Consejero | 16/08/2018 | 21/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PECAMIAN SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19520 , F 20, S 8, H M 342775, I/A 35 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19520 , F 20, S 8, H M 342775, I/A 35 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19520 , F 20, S 8, H M 342775, I/A 35 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19520 , F 20, S 8, H M 342775, I/A 35 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19520 , F 20, S 8, H M 342775, I/A 35 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19520 , F 20, S 8, H M 342775, I/A 34 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19520 , F 20, S 8, H M 342775, I/A 33 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19520 , F 20, S 8, H M 342775, I/A 32 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19520 , F 19, S 8, H M 342775, I/A 31 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19520 , F 19, S 8, H M 342775, I/A 30 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28