PEARL CUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Villarroel, 189
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PEARL CUP SL
CIF B65593725
Capital Social 294853.58 Euros
Fecha de Constitución 16/06/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PEARL CUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PEARL CUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Farrus Sarrado Jacinto | Liquidador | 23/12/2014 | 08/04/2020 |
Pascual Tomas Juan Jose | Administrador Unico | 07/08/2014 | 23/12/2014 |
Espigares Del Arco Antonio | Administrador Unico | 24/02/2014 | 07/08/2014 |
Maria Isabel De La Fuensanta Gonzalez Ruiz | Administrador Unico | 16/07/2013 | 24/02/2014 |
Carrera Cortina Juan | Administrador Unico | 12/09/2011 | 16/07/2013 |
Herrera Tur Isabel | Administrador Unico | 06/07/2011 | 12/09/2011 |
ACTOS BORME DE PEARL CUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42689 , F 146, S 8, H B 413170, I/A 11 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42689 , F 146, S 8, H B 413170, I/A 11 (08/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: MARCOLEGA BALEAR S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42689 , F 146, S 8, H B 413170, I/A 10 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42689 , F 146, S 8, H B 413170, I/A 9 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42689 , F 146, S 8, H B 413170, I/A 9 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42689 , F 146, S 8, H B 413170, I/A 9 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42689 , F 146, S 8, H B 413170, I/A 8 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42689 , F 146, S 8, H B 413170, I/A 8 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-08
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 291.843,58 | Euros |
Capital Actual: | 294.853,58 | Euros |
Porcentaje: | 9.695,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42652 , F 198, S 8, H B 413170, I/A 7 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42652 , F 198, S 8, H B 413170, I/A 6 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08