PAYAPOWER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Averroes, 5
Código Postal 41930
Municipio Bormujos
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAYAPOWER SL
CIF B91983072
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de colocación
Fecha de Constitución 20/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PAYAPOWER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAYAPOWER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Campos Candido | Liquidador Unico | 27/05/2014 | 27/05/2014 |
Fernandez Campos Candido | Administrador Unico | 02/02/2012 | 27/05/2014 |
Fernandez Vega Manuel | Apoderado Solidario | 16/02/2012 | 27/05/2014 |
ACTOS BORME DE PAYAPOWER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5481 , F 135, S 8, H SE 92231, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5481 , F 135, S 8, H SE 92231, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5481 , F 135, S 8, H SE 92231, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5481 , F 135, S 8, H SE 92231, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5481 , F 135, S 8, H SE 92231, I/A 3 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5481 , F 133, S 8, H SE 92231, I/A 2 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5481 , F 133, S 8, H SE 92231, I/A 1 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-41
Dirección:C/ AVERROES 5 Bl.2 Esc.1 2 B - EDIFICIO BOULEVARD (BORMUJOS)
Comienzo de operaciones:20/01/12
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la sociedad: La representación y contratación artística, producciones discográficas y espectáculos de cualquier clase.- La realización de cualquier actividad encaminada a la producción, distribución, representación y exhibición de espectáculos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5481 , F 133, S 8, H SE 92231, I/A 1 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-41