PAX MANCO EQUITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Arce, 14
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAX MANCO EQUITY SL
CIF B88401211
Capital Social 1370000.0 Euros
Fecha de Constitución 27/05/2019
Nombres Anteriores
- CATARINA DIRECTORSHIP SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pax Lux Topco
VINCULACIONES DE PAX MANCO EQUITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAX MANCO EQUITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Alcaide Carmen | Apoderado Solidario | 11/07/2019 | 28/07/2023 |
Carnicero Mazon Pilar | Apoderado Solidario | 11/07/2019 | 28/07/2023 |
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Liquidador | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
Gomez Fructuoso Francisco | Representante | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
Herrera Valverde Carmen | Apoderado Solidario | 11/07/2019 | 28/07/2023 |
LINKLATERS SLP | Apoderado Solidario | 11/07/2019 | 28/07/2023 |
Muries Fenoll Laura | Administrador Unico | 06/07/2020 | 28/07/2023 |
Ortiz Vaamonde Alejandro | Apoderado Solidario | 11/07/2019 | 28/07/2023 |
Pax Lux Topco | Socio Unico | 15/07/2019 | 28/07/2023 |
Fernandez-rubies Aguirre Jaime | Administrador Solidario | 15/07/2019 | 06/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PAX MANCO EQUITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 112, S 8, H M 697325, I/A 7 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 112, S 8, H M 697325, I/A 7 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
- AVDA DOCTOR ARCE 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 112, S 8, H M 697325, I/A 7 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 112, S 8, H M 697325, I/A 7 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 112, S 8, H M 697325, I/A 7 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 112, S 8, H M 697325, I/A 7 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 111, S 8, H M 697325, I/A 6 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 111, S 8, H M 697325, I/A 6 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 111, S 8, H M 697325, I/A 6 (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
- CONVERSION DE PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 110, S 8, H M 697325, I/A 5 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28