PAVON RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA SL
Dirección social Calle Montevideo, 24
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social PAVON RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA SL
CIF B91052969
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rodriguez De La Borbolla Y Camoyan Maria Teresa
ORGANIGRAMA DE PAVON RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA SL
VINCULACIONES DE PAVON RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAVON RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez De La Borbolla Y Camoyan Maria Teresa | Administrador Unico | 23/03/2011 |
ACTOS BORME DE PAVON RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-185-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-67-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-67-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3071 , F 105, S 8, H SE 40579, I/A 4 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3071 , F 105, S 8, H SE 40579, I/A 4 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3071 , F 105, S 8, H SE 40579, I/A 3 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3071 , F 105, S 8, H SE 40579, I/A 3 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
- Error en la fecha del acuerdo y del cese de Don Francisco Pavon Conoma, siendo estas el día tres de febrero de dos mil once, y el día ocho de agosto de dos mil ocho, respectivamente.-Error en la fecha del acuerdo y del cese de Doña María Teresa Rodríguez dela Borbolla y Camoyan, siendo ambas el día tres de febrero de dos mil once.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3071 , F 105, S 8, H SE 40579, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-41
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-63-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3071 , F 105, S 8, H SE 40579, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-41