PAVISA DEL SUR SL
Dirección social Calle Ayala, 13
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAVISA DEL SUR SL
CIF B90050865
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de productos diversos
Fecha de Constitución 08/02/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez De Herrasti Pellon Jose Maria
ORGANIGRAMA DE PAVISA DEL SUR SL
VINCULACIONES DE PAVISA DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAVISA DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez De Herrasti Pellon Jose Maria | Administrador Unico | 19/02/2013 |
ACTOS BORME DE PAVISA DEL SUR SL
- C/ AYALA 13 - 5º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829560, I/A 2 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-28
- Expedida nueva certificación de traslado de domicilio a -MADRID- por caducidad de la anterior que fue expedida el día veintidós de enero de dos mil veinticuatro, a los mismos efectos, quedando prorrogado el cierre de su hoja, por un nuevo periodo de seis meses a contar desde la presente.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 96219, I/A 2 D (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-41
- Expedida nueva certificación de traslado de domicilio a -MADRID-, por caducidad de la anterior, de fecha 29 de noviembre de 2021, y extendida nueva diligencia provisional de cierre con fecha de hoy, por periodo de seis meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 2, S 8, H SE 96219, I/A 1 R (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-41
- Expedida nueva certificación de traslado de domicilio a MADRID, por caducidad de la anterior, de fecha 8 de abril de 2021, y extendida nueva diligencia provisional de cierre con fecha de hoy, por periodo de seis meses.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 2, S 8, H SE 96219, I/A 1 R (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-41
- Con fecha 28/09/2020 se publicó la inscripción 1D, y con fecha 08/04/2021 la inscripción 1R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 1, S 8, H SE 96219, I/A 1 R (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-41
- Con fecha 28/09/2020 se publicó la inscripción 1D, y con fecha 08/04/2021 la inscripción 1R
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 1, S 8, H SE 96219, I/A 1 R (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2021-76-41
- Expedida nueva certificación de traslado de domicilio a la provincia de Madrid, por caducidad de la anterior, de fecha 28 de septiembre de 2020, y extendida nueva diligencia provisional de cierre con fecha de hoy, por periodo de seis meses.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 1, S 8, H SE 96219, I/A 1 D (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-41
- Expedida nueva certificación de traslado de domicilio a la provincia de MADRID, por caducidad de la anterior que fue expedida el día 07/02/2020, a los mismos efectos, quedando prorrogado el cierre de su hoja, por un nuevo periodo de seis meses a contar desde la presente.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 1, S 8, H SE 96219, I/A 1 D (28/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-41
- Extendida Diligencia Provisional de cierre de Hoja, por periodo de seis meses, como consecuencia de haberse expedido con fecha de hoy certificación literal para traslado de domicilio social a la provincia de MADRID.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 1, S 8, H SE 96219, I/A 1D1 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 1, S 8, H SE 96219, I/A 1 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-41