PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEL ALAMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valle de Tobalina, 60
Código Postal 28021
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEL ALAMO SL
CIF B28564417
Capital Social 102526.62 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de la madera y materiales de construcción
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEL ALAMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEL ALAMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Alamo Del Pozo Estrella | Liquidador | 13/03/2018 | 13/03/2018 |
Del Alamo Del Pozo Estrella | Administrador Solidario | 08/07/2011 | 13/03/2018 |
Del Alamo Del Pozo Jorge | Administrador Solidario | 08/07/2011 | 13/03/2018 |
Del Alamo Del Pozo Maria Del Rosario | Administrador Solidario | 08/07/2011 | 13/03/2018 |
Del Alamo Menchero Eusebio | Administrador Unico | 08/07/2011 |
ACTOS BORME DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DEL ALAMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 44, S 8, H M 81594, I/A 8 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 44, S 8, H M 81594, I/A 8 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 44, S 8, H M 81594, I/A 8 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 44, S 8, H M 81594, I/A 8 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-28
Capital Anterior: | 21.070,00 | Euros |
Aumento de capital: | 81.456,62 | Euros |
Capital Actual: | 102.526,62 | Euros |
Porcentaje: | 386,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 44, S 8, H M 81594, I/A 7 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Capital Anterior: | 21.035,42 | Euros |
Aumento de capital: | 34,58 | Euros |
Capital Actual: | 21.070,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 44, S 8, H M 81594, I/A 7 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 9º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 42, S 8, H M 81594, I/A 6 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 42, S 8, H M 81594, I/A 6 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4988 , F 42, S 8, H M 81594, I/A 6 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-28