PAVIMENTOS MONTERO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Foronda, 6
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PAVIMENTOS MONTERO SL
CIF B28080356
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web www.pavimentosmontero.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lisunov Sergiy
Propietario BEETRUST SL
VINCULACIONES DE PAVIMENTOS MONTERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PAVIMENTOS MONTERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEETRUST SL | Socio Unico | 15/06/2020 | 23/09/2020 |
Lisunov Sergiy | Administrador Unico | 27/05/2020 | 23/09/2020 |
Montero Lozano Felix | Apoderado | 27/05/2020 | |
Montero Lozano Felix Carlos | Administrador Solidario | 27/05/2020 | |
Montero Lozano Felix Carlos | Apoderado | 27/05/2020 | |
Montero Lozano Francisco Javier | Administrador Solidario | 27/05/2020 | |
Montero Lozano Francisco Javier | Apoderado | 27/05/2020 | |
Montero Lozano Juan | Administrador Solidario | 27/05/2020 | |
Montero Lozano Juan | Apoderado | 27/05/2020 | |
Montero Morales Ponciano | Administrador Solidario | 27/05/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PAVIMENTOS MONTERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 127, S 8, H M 114247, I/A 20 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-28
- La Sociedad "PAVIMENTOS MONTERO SL", ha quedado extinguida y cancelados todos los asientos al haber sido absorbida por "BEETRUST SL", domiciliada en Alicante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 127, S 8, H M 114247, I/A 20 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 127, S 8, H M 114247, I/A 19 (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 126, S 8, H M 114247, I/A 18 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 126, S 8, H M 114247, I/A 17 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 126, S 8, H M 114247, I/A 17 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35170 , F 126, S 8, H M 114247, I/A 17 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-28
- La compraventa de toda clase de bienes inmuebles.- La promoción y construcción sobre los mismos de toda clase de edificaciones;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 100, S 8, H M 114247, I/A 16 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
- C/ FORONDA 6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 100, S 8, H M 114247, I/A 16 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Capital Anterior: | 330.054,00 | Euros |
Disminución de capital | 327.048,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7026 , F 100, S 8, H M 114247, I/A 16 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28